tính nhanh một cách hợp lý 997+86

tính nhanh một cách hợp lí:

a) 997 + 86

b) 67.99

Tính nhanh một cách hợp lí

a,997+86

b,37.38+62.37

c,43.11;67.101;;423.1001

d,67.99;998.34

giúp mình nha cảm ơn nhiều

Được cập nhật 7 tháng 4 2020 lúc 21:33

tinh nhanh

997+86

67.99

* 997 + 86

= (1000 - 3) + 86

= 1000 + 83

= 1083

* 67 x 99

= 67 x (100 - 1)

= 67 x 100 - 67 x 1

= 6700 - 67

= 6633

(Tíck cho mìk vs nhé!)

997+86=1083

67.99=6633

997 + 86 = 1083

67 . 99 = 6633

tính nhanh.

a/997+ 86

b/37.62+37

c/43.11

d/67.101

e/423.1001

f/67.99

g/998.34

h/8.17.125

i/4.37.25

trình bày cụ thể giúp mình

Được cập nhật 8 tháng 10 2016 lúc 14:37

dễ

a) 997 + 86 = 997 + ( 3 + 83 ) = ( 997 + 3 ) + 83 = 1000 + 83 = 1083

b) 37 . 62 + 37 = 37 . 62 + 37 . 1 = 37 .( 62 + 1 ) = 37 . 63 = 2331

c) 43 . 11 = 473 ( đã có công thức tính nhanh )

d) 67 . 101 = 67 . ( 100 + 1 ) = 67 . 100 + 67 = 6700 + 67 = 6767

e) 423 . 1001 = 423 . ( 1000 + 1 ) = 432 . 1000 + 423 = 423000 + 423 = 423423

f) 67. 99 = 67 . ( 100 - 1 ) = 67 . 100 - 67 = 6700 - 67 = 6633

g) 998 + 34 = 998 + ( 2 + 32 ) = ( 998 + 2 ) + 32 = 1000 + 32 = 1032 ( nếu là nhân thì tớ ko biết )

h ) 8 . 17 . 125 = ( 8 . 125 ) . 17 = 1000 . 17 = 17000

i) 4 . 37 . 25 = ( 4 . 25 ) . 37 = 100 . 37 = 3700

997 + 86 = 997 + (83 + 3) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 83 = 1083

37 . 62 + 37 = 37 .(62 + 1) = 37 . 63 = 2331

43 . 11 = 473 (công thức học ở lớp 5 rồi)

67 . 101 = 67 . (100 + 1) = 67 . 100 + 67 = 6700 + 67 = 6767

423 . 1001 = 423 . ( 1000 + 1) = 423 . 1000 + 423 = 423000 + 423 = 423423

67 . 99 = 67 . (100 - 1) = 67 . 100 - 67 = 6700 - 67 = 6633

998 . 34 = 998 . (32 + 2) = (998 + 2) . 32 = 1000 . 32 = 32000

8 . 17 . 125 = (8 . 125) . 17 = 1000 . 17 = 17000

4 . 37 . 25 = (4.25) . 37 = 100 . 37 = 3700

Dễ ợt!

Tính nhnh một cách hợp lí

a)997+86

b)37x38+62x37

c)27x332+68x27+73x332+68x73

d)43x11;67x101;423x1001

các bạn giúp mình nhé giải bày từ đầu đến cuôi mình đang cần gấp ai đúng mình tick

Giải :

a) 997 + 86 = 997 + ( 3 + 83 ) = ( 997 + 3 ) + 83 = 100 + 83 = 1083

b) 37 x 38 + 62 x 37 = 37 x ( 38 + 62 ) = 37 x 100 = 3700

c) 27 x 332 + 68 x 27 + 73 x 332 + 68 x 73

= 332 x ( 27 + 73 ) + 68 x ( 27 + 73 )

= 332 x 100 + 68 x 100

= 100 x ( 332 + 68 )

= 100 x 400

= 40 000

d) 43 x 11 = 43 x ( 10 + 1 ) = 430 + 43 = 473

67 x 101 = 67 x ( 100 + 1 ) = 6700 + 67 = 6767

423 x 1001 = 423 x ( 1000 + 1 ) = 423000 + 423 = 423423

a) 997 + 86 = 1083

b) 37 x 38 + 62 x 37 = 37 x (38 + 62)

= 37 x 100

= 3700

c)27 x 332 + 68 x 27 + 73 x 332 + 68 x 73 = 27 x (332 + 68) + 73 x (332 + 68)

= 27 x 400 + 73 x 400

= (27 + 73) x 400

= 100 x 400

= 40000

d) 43 x 11 = 473 ; 67 x 101 = 6767 ; 423 x 1001 = 423423

chúc bạn học tốt

a=190 b=120 c=100

Tính nhanh một cách hợp lý:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99;

e/ 998. 34

f/ 43. 11

g/ 67. 101

Bài làm

a/997 + 86 = (1000 - 3) + 86

= 1000 + 86 - 3

= 1086 - 3

= 1083

b/ 37. 38 + 62 . 37 = 37.(38 + 62)

= 37.100

= 3700

c/ 43.11 = 43.( 10 + 1) = 43.10 + 43.1 = 430 + 43 = 473 ;

67.101 = 67.(100 + 1 ) = 67 . 100 + 67 . 1 = 6700+ 67 = 6767  ;

423 . 1001 = 423 . ( 1000 + 1) = 423 . 1000 + 423 . 1 = 423000 + 423 = 423423

d/ 67 . 99 = 67 . (100 - 1 )

= 67 . 100 - 67 . 1

= 6700 - 67

= 6633

e/ 998 . 34 = (1000 - 2 ) . 34

= 1000 . 34 - 2 . 34

= 34000 - 68

= 33932

f/ vả g/ như câu c/

997+86=997+(3+83)=(997+3)+83=1000+83=1083

Tính bằng cách hợp lý:

a) 997+86

b) 37x38+ 62x37

c) 43x11

Được cập nhật 15 tháng 6 2017 lúc 15:23

a) 997 + 86 = 1083

b) 37 x 38 + 62 x 37

= 37 x ( 38 + 62 )

= 37 x 100

= 3700

c) 43 x 11 =473

Tính bằng cách hợp lý:

a) 997+86

= (997+3) + (86-3)

=  1000 + 83

= 1083

b) 37x38+ 62x37

= 37x(38+62)

= 37x 100

= 3700

c) 43x11

= 43x(10+1)

= 43 x 10 + 43 x 1

=  430 + 43

= 473

a) =1083

b)=37x(38+62)=3700

c)=473

Chúc bn học tốt!

Bài 1: So sánh hai số a và b mà không tính giá trị của nó.

a= 137 x 454 + 206      b= 453 x 138 - 110

Bài 2: Tính nhanh, tính hợp lí.

a,997 + 86   b, 37 x 38 + 62 x37   c, 423 x 1001    d, 998 x 34

Mk cần gấp

Bài 1:

A = 137 . ( 453 + 1 ) + 206 = 137 . 453 + 137 + 206 = 137 . 543 + 343

B = 453 . ( 137 + 1 ) - 110 = 453 . 137 + 453 - 110 = 137 . 453 + 343

Vậy A = B

bài 1 :

bạn thấy hai số a và b có điểm gần giống nhau, đó là 137 x 454 và 453 x 138.

bạn có thể thay đổi chúng như sau: lấy 1 đi một đơn vị ở số 454 và đơn vị vừa lấy đi ở số 454 sẽ bù lại cho số 137

=) 137 x 454 + 260 thay đổi bằng 138 x 453 + 260. Nhìn hai phép tính đã có phần giống nhau rồi thì bạn bỏ qua nó và để ý tới phép tính ....+ 206 và ....- 110 . một bên phép cộng và một bên phép trừ thì đương nhiên phép cộng sẽ lớn hơn.

Suy ra : 137 x 454 + 206 > 453 x 138 - 110.

bài 2 :

b, 37 x 38 + 62 x 37

= 37 x ( 38 + 62 )

= 37 x 100

= 3700

1

a=137x454+206       b = 453 x 138 -110

a = 137 x 453 +137 +206     b = 453 x 137 +453 - 110

a = 137 x 453 + 343       b = 453 x 137 + 343

=> a = b

2

a, 997 +86

= 997 + 3 + 83

=100 +83

=183

b,37 x 38 + 62 x 37

= 37 x(38 +62)

= 37 x 100

= 3700

c, 423 x 1001

= 423 x 1000 +423

= 423000 +423

= 423423

d,998 x 34

= 1000 x 34 -34 x2

= 3400 - 68

= 3332

Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng :a) 997 + 37.b) 49 +194.

Được cập nhật 19 tháng 7 2017 lúc 13:21

a) 997+37=997+3+34=1000+34=1034

b) 49+194=43+6+194=43+200=243

a. 997+37=997+3+34=1000+34=1034

b. 49+194=43+6+194=43+200=243

997+37=997+(30+7)=(997+3)+30=1000+30=1030

49+194=43+6+194=43+(6+194)=43+200=234

999-998+997-996+...89-88

tính theo cách hợp lí

Được cập nhật 25 tháng 11 2017 lúc 18:39

999-998+997-996+...89-88

= ( 999 - 1 ) + ( 997 - 996 ) + ... + ( 89 - 88 ) ( có 456 cặp )

= 1 + 1 + .... + 1 ( có 456 số 1 )

= 1 . 456

= 456

999-998+997-996+...89-88

= ( 999 - 998 ) + ( 997 - 996 ) + ... + ( 89 - 88 )        ( có 456 cặp )

= 1 +1 + ... + 1

= 456